信澳先锋LOF (166109): 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更
|
时间:2023年01月13日 17:17:09 中财网 |
|
原标题:信澳先锋LOF : 信达澳亚基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
信达澳亚基金管理有限公司
关于高级管理人员变更的公告
公告送出日期:2023年1月14日
1 公告基本信息
基金管理公司名称 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
公告依据 | 《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《证券基金经营机构董事、
监事、高级管理人员及从业人员监督管
理办法》、《证券公司和证券投资基金
管理公司合规管理办法》、《证券基金
经营机构信息技术管理办法》 |
高管变更类型 | 新任基金管理公司督察长
新任基金管理公司首席信息官
离任基金管理公司督察长
离任基金管理公司首席信息官
离任基金管理公司副总经理 |
2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 督察长 |
新任高级管理人员姓名 | 黄晖 |
是否经中国证监会核准取得高管任职
资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2023年1月13日 |
过往从业经历 | 1999年5月-2005年8月历任大成基金管理有
限公司研究部分析师、市场部副总监、规划发
展部副总监、机构理财部总监等职务。
2000-2001年参与英国政府“中国金融人才培
训计划”(FIST项目),任职于东方汇理证券公
司(伦敦)。2005年 8月加入信达澳亚基金管
理有限公司(原信达澳银基金管理有限公司),
任督察长兼董事会秘书。2019年4月-2023年
1月13日任信达澳亚基金管理有限公司副总经
理。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 加拿大 |
学历、学位 | 经济学硕士 |
新任高级管理人员职务 | 首席信息官 |
新任高级管理人员姓名 | 徐伟文 |
是否经中国证监会核准取得高管任职
资格 | - |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | - |
任职日期 | 2023年1月13日 |
过往从业经历 | 1993年7月至1995年8月任《证券时报》证
券信息数据库工程师;1995年9月至1998年9
月任职湘财证券公司经纪业务总部交易监控组
主管;1999年1月至2004年8月历任广发证
券深圳营业部电脑部经理、总部稽核部业务主
管、IT审计主管;2004年8月至2008年9月
任景顺长城基金管理有限公司法律稽核部稽核
经理。2008年9月加入信达澳亚基金管理有限
公司(原信达澳银基金管理有限公司),历任交
易部经理、运营总监、首席信息官,2020年8
月-2023年1月13日任信达澳亚基金管理有限
公司督察长。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 工业自动化专业学士 |
3离任高级管理人员的相关信息
离任高级管理人员职务 | 督察长 |
离任高级管理人员姓名 | 徐伟文 |
离任原因 | 内部工作调整 |
离任日期 | 2023年1月13日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 首席信息官 |
离任高级管理人员职务 | 首席信息官 |
离任高级管理人员姓名 | 朱永强 |
离任原因 | 内部工作调整 |
离任日期 | 2023年1月13日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 继续担任公司总经理兼财务负责人 |
离任高级管理人员职务 | 副总经理 |
离任高级管理人员姓名 | 黄晖 |
离任原因 | 内部工作调整 |
离任日期 | 2023年1月13日 |
转任本公司其他工作岗位的说明 | 督察长,继续兼任公司董事会秘书 |
4 其他需要说明的事项
上述变更事项,已经信达澳亚基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过,并按规定向相关监管机构备案,新任督察长已取得中国证券监督管理委员会深圳监管局无异议函。
特此公告。
信达澳亚基金管理有限公司
二〇二三年一月十四日
中财网